Як множити в розумі

Як множити в розумі

Множення — одна з чотирьох арифметичних операцій, що вивчаються з першого класу школи. Поряд зі складанням вона, мабуть, найчастіше застосовується в повсякденному житті. При цьому під рукою не завжди є калькулятор або листок паперу. Саме тому знання того, як множити в розумі числа, просто необхідно будь-якому сучасній людині. Тим більше що ефективність усного множення досягається шляхом використання лише одного правила і кількох простих прийомів.

Вам знадобиться

Знання таблиці множення чисел від 0 до 9. Уміння складати і віднімати числа.

Інструкція

  1. Перевірте, чи не описується чи завдання одним з випадків, що дозволяють зробити швидке множення. Для цього проаналізуйте, чи не є один з співмножників числом 4, 5, 8, 9, 10, 11, 25 або числом, утвореним шляхом множення перерахованих чисел на ступені числа 10 (наприклад, 40, 500, 1000, 250). У випадку якщо це так, зробіть швидке множення. При множенні на число 10 і його ступеня, допишіть після множимо числа стільки нулів, скільки міститься в множник, кратному десяти. Це буде результатом. Так, 52 * 100 = 5200. При множенні на 4 двічі подвійте множимо число. При множенні на 8 тричі подвійте множимо число. При множенні на 5, помножте число на 10, а потім розділіть на 2. При множенні на 25, помножте число на 100, а потім двічі розділіть на 2. Для множення числа на 9, помножте його на 10 (допишіть один нуль) і відніміть його ж з результату. Наприклад, 56 * 9 = 56 * 10 — 56 = 560 — 56 = 504. Для множення числа на 11, помножте його на 10 і додайте його ж до результату. Так, 56 * 11 = 56 * 10 + 56 = 560 + 56 = 616. Якщо завдання не допускає швидкого множення, перейдіть до наступного кроку.
  2. Розташуйте множники в послідовності убування порядку їх чисел. Для цього просто порівняйте довжину співмножників в символьному представленні і поставте на перше місце довший множник. Наприклад, потрібно помножити 47 на 526. Множення легше буде виробляти, якщо уявити завдання як 526 * 47.
  3. Подумки розбийте кожен множник на суму чисел з точністю до порядку. Уявіть завдання множення у вигляді твори цих сум. Так, 526 * 47 = (500 + 20 + 6) * (40 + 7).
  4. Помножте в розумі числа. Проведіть послідовне множення чисел суми, на яку був розбитий перший співмножник на числа суми другого співмножники. Після кожного множення складайте отримане число з попереднім результатом. Використовуйте прості правила множення, наведені у першому кроці. Наприклад, 526 * 47 = (500 + 20 + 6) * (40 + 7) = 500 * 40 + 20 * 40 + 6 * 40 + 500 * 7 + 20 * 7 + 6 * 7 = 20000 + 800 + 240 + 3500 + 140 + 42 = 24722.

Зверніть увагу

Проводьте важливі розрахунки тільки на калькуляторі або в електронних таблицях на комп’ютері.

Корисні поради

Вивчіть таблицю множення від 1 * 1 до 9 * 9. Це дозволить вам швидко знаходити твори невеликих чисел.

Джерела